ymddiriedolwyr St John's with Trinity Trewoon Methodist Church
Rhif yr elusen: 1141726
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Paul Martyn Benney | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||||
JEAN NORTHCOTT | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
Wendy Carol Barrett | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||||
BARBARA ANNE KEAST | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||||
FREDERICK AUSTIN CUNDY | Ymddiriedolwr | 03 March 2015 |
|
|||||||
Jacqueline Garratt SRN | Ymddiriedolwr | 18 February 2014 |
|
|
||||||
Peter David Garratt | Ymddiriedolwr | 16 February 2014 |
|
|
||||||
Marina Johns Jenkin | Ymddiriedolwr | 05 May 2013 |
|
|
||||||
FRANCES MARGARET WALKER | Ymddiriedolwr | 31 March 2013 |
|
|||||||
PAMELA MARY TRELEAVEN | Ymddiriedolwr | 31 March 2013 |
|
|
||||||
JULIA ANNE HUBBARD | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
|
||||||
ALFRED OWEN TAMBLYN | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
|
||||||
DEBORAH KATHRYN EADE | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
|||||||
PHILIP JAMES WALKER | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
|
||||||
PATRICIA BEBE MERRIFIELD | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
|
||||||
JOHN ROGER TRELEAVEN | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
|
||||||
BEATRICE MILLICENT ANN WHETTER | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
|
||||||
JOY VIVIAN TAMBLYN | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
|
||||||
JOHN FORTESCUE HUBBARD | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
|||||||
William John Keast OBE | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
|||||||
Jeffrey Brian Blake | Ymddiriedolwr | 01 September 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.