ymddiriedolwyr NEWCASTLE UPON TYNE DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1127637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jane Carter | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
David Robert Brown | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||||
Sylvia Waters | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|||||||
Deacon Gail Morgan | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Rev Jennifer Porterpryde | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Margaret Elizabeth Graham | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||
CHRISTOPHER MARK HORTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
DEACON TRACEY JANE HUME | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
CHRISTINE ARMSTRONG | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||||
Audrey Ilderton | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||||
DAVID ALEXANDER STABLER ACIB CeMap | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Revd Stuart Earl | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Rev ELAINE MARGARET LINDRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SHEILA GIBBON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.