ymddiriedolwyr TRINITY METHODIST CHURCH BASINGSTOKE
Rhif yr elusen: 1128299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev AUDREY DELORES BROWNE | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|
||||
Barbara Betty Johnson | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|||||
Angela Fairbairn | Ymddiriedolwr | 16 January 2017 |
|
|
||||
MARGARET ANN MARINA HAYES BDS | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
Jennifer Iris Leighton | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|||||
Hilary Reed | Ymddiriedolwr | 19 September 2011 |
|
|
||||
Michael Thomas Parker | Ymddiriedolwr | 15 April 2010 |
|
|||||
MRS DIANE BATH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SUSAN ANNE DOUST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TONY PITT PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER ANSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER PITT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULINE ANSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDNA MAY RAWLINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.