ymddiriedolwyr HARTLEBURY CASTLE PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1127871
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Amphlett | Cadeirydd | 14 February 2023 |
|
|
||||
Lois Maguire-Cox | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Douglas Harold Smith | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
PETER BRUCE GRAHAM STICKLAND | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|||||
Richard John Earl Mr | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|
||||
Stuart Kim Munday Mr | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|
||||
Paul West | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
Jane Finch | Ymddiriedolwr | 18 November 2017 |
|
|
||||
ROBERT GREENWOOD | Ymddiriedolwr | 30 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.