Hanes ariannol MILTON BAPTIST CHURCH, WESTON-SUPER-MARE
Rhif yr elusen: 1127657
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/01/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £487.35k | £304.99k | £173.28k | £172.45k | £184.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £212.08k | £187.82k | £224.35k | £191.36k | £222.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.