ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF CRANHAM PARK
Rhif yr elusen: 1128304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Charles Slocombe | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Joel Edward Newall | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
John Melville Baker | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
ROBERT TERENCE EDWARDS | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Trevor Martin Bright | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Lauren Malone | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
CHRISTINE ANN JEE | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Paul Rose | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|||||
Ian Francis Twine | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Ruth Alexandra Newall | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Sharon Joy Cottrell | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Rev Neil Barrett | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
Dr Christine Rose | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Richard Tomlin | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Chikezie Apakama | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Carly Lucas | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Ijeoma Blunt | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Rev Kenneth Ronald Perkins | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|||||
Rev Philip John Wright | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
STUART BECK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.