Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF NEWBURY ST NICOLAS
Rhif yr elusen: 1128145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (99 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £601.91k | £464.94k | £459.03k | £480.68k | £518.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £617.25k | £510.55k | £463.33k | £451.95k | £463.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.21k | N/A | £3.04k | £1.63k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £550.86k | N/A | N/A | N/A | £453.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £26.05k | N/A | N/A | N/A | £29.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.08k | N/A | N/A | N/A | £28.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.02k | N/A | N/A | N/A | £3.73k | |
|
Incwm - Arall | £11.89k | N/A | N/A | N/A | £2.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.11k | N/A | N/A | N/A | £71.63k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £592.06k | N/A | N/A | N/A | £452.35k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.19k | N/A | N/A | N/A | £11.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.92k | N/A | N/A | N/A | £5.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £50.28k | N/A | N/A | N/A | £36.24k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.