ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF EARLEY ST PETER
Rhif yr elusen: 1128997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Katie Leanne Wakeman-Toogood | Ymddiriedolwr | 03 January 2024 |
|
|
||||
Richard Miller | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Ann Morbey | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Neil Whitehouse | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Netherwood | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|||||
Sarah Godwin | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Chi Kit Michael Chow | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Brian Wynn | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Clive Tillin | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Sheila Jordan | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Helen Price | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
||||
Susan Manser | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Catherine Rawcliffe | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Clive Nunn | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|||||
Jennifer Carr | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Professor Ann Sheen | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|||||
Anne Richardson | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
MRS ROSIE ROGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.