ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE THE MARTYR, QUEEN SQUARE WITH HOLY TRINITY, HOLBORN AND ST BARTHOLOMEW
Rhif yr elusen: 1134394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Driver-Szekely | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Linda Alexander | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Cheh Kuan Tai | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Ben Towers | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
Sally Jones | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Rev James Haith | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Shaun Peter Alan Port | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Peter Howarth | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.