Hanes ariannol FIRING LINE LTD
Rhif yr elusen: 1129084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £405.39k | £444.46k | £433.44k | £353.49k | £336.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £402.18k | £411.58k | £307.66k | £312.99k | £421.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £347.93k | N/A | £141.40k | £244.79k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.51k | N/A | £217.61k | £109.95k | £23.08k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.