ymddiriedolwyr THE BRIDGE CHURCH OTLEY UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Rhif yr elusen: 1128673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE PATERSON | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Alan Anslow | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Malcolm Wainwright | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||
Isobel Evans | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||
Rev Jason McCullagh | Ymddiriedolwr | 23 January 2016 |
|
|
||||
Tina Johnson | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
Alison Anslow | Ymddiriedolwr | 25 February 2015 |
|
|
||||
Margaret Armitage | Ymddiriedolwr | 26 February 2014 |
|
|
||||
BARBARA SCHOLES | Ymddiriedolwr | 26 April 2012 |
|
|
||||
ANNE WIGGLESWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN SUSAN CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLIN WHITAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER TODD BECKWITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN EVELEIGH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.