ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SOUTHLAKE ST JAMES
Rhif yr elusen: 1128770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Laurence Robert Smith | Cadeirydd | 26 September 2018 |
|
|
||||
Daniel Edward Penny | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Nicholas Edward Robinson | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Brenda Lord BA | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Dr Sukha Ranjan Debnath | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Fiona Dawn Litchfield BAEd/DIPEd | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Christine June Clarke BA | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Alison Morven Mullens | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Elaine Caroline Hawkes | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Catharine Sarah Turton BA HONS | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Nicola Jane Tivey | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|||||
PETER ROBIN CLARKE | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
|
||||
Jane Fulford | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||
Dr DAVID FULFORD PHD MIE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.