ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GLASTONBURY ST JOHN, GLASTONBURY
Rhif yr elusen: 1129016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV DAVID LAURENCE GUNARY MACGEOCH | Cadeirydd |
|
|
|||||
James Edward Sparkes | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
David John Smith | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Godfrey Paul Snell | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Edward John MacGeoch | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Veronica Jane Harkness | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
David Valentine Randall | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Derek Dorey | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
Joy Taylor | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Arthur Henry Way | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
MARY MASTERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.