Hanes ariannol NEW INTERNATIONAL ENCOUNTER
Rhif yr elusen: 1129199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £454.96k | £661.00k | £542.25k | £373.04k | £342.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £507.43k | £674.27k | £521.21k | £416.12k | £358.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.38k | £1.00k | £53.47k | £57.36k | £3.26k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £33.62k | £31.87k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £379.66k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £626.00k | £40.87k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.39k | £313 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £89.53k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £31.87k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £674.27k | £521.21k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £9.45k | £2.06k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £247.56k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.