ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ABINGDON-ON-THAMES
Rhif yr elusen: 1129833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV. DR. E MILLER | Cadeirydd |
|
||||||||
Dr Mary Hollis Anderson | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||||
MARGARET RUTH HORTON | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||||
Revd Dr Andrew Keith Malcolm Adam | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||||
Kate Elisabeth Burland | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||||
David James Pope | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|||||||
Jennifer Ann Smith | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||||
PAUL HEINZ RAST-LINDSELL | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|||||||
Rev Rosalind Elisabeth Rutherford | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||||
Dr Hazel Glennie | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|||||||
Jennifer Elaine Fishpool | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||||
Susan Elizabeth Martina Read | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||||
Dr Gwyneth Helen Lewis | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|||||||
Louise Heffernan | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||||
Joyce Elizabeth Kelly | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|||||||
Rev Jennifer Elizabeth Brown | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|
||||||
Gwendoline Mary Bevington | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||||
Alexandra Rachel Chloe Scott | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||||
Alexandra Elizabeth Green | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||||
John CLARE | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|||||||
Susan Frances Scott | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|
||||||
Rev PAUL SMITH | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
||||||
Mari Eluned Hallas | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.