ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HENFIELD WITH SHERMANBURY AND WOODMANCOTE
Rhif yr elusen: 1130458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PAUL STEPHEN JAMES DOICK | Cadeirydd | 17 July 2014 |
|
|
||||
Steven John Patrick McGrath | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Michael Frederick Pool | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Karen Williamson | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Janice Pool | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Pamela Chaston | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Nicholas Cryer | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Sidonie Stevens | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Sue Gunn | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Angela Lesley Underwood | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
JOHN RICHARD GEORGE PUTNAM | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Barry Chaston | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Katrina Phipps | Ymddiriedolwr | 31 May 2017 |
|
|
||||
Heather L McFarlane | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|
||||
Helen I Boosey | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|
||||
Janette Mary Doick | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
||||
RICHARD KENDALL | Ymddiriedolwr | 10 August 2012 |
|
|||||
PATRICIA BURDOCK BA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.