Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN, EAST TWICKENHAM
Rhif yr elusen: 1131378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.15m | £1.04m | £1.03m | £1.31m | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18m | £978.29k | £1.07m | £1.33m | £1.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.81k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.05m | £955.40k | £935.11k | £1.13m | £1.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £74.14k | £56.64k | £74.97k | £147.26k | £179.59k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £29.25k | £8.88k | £16.03k | £34.58k | £50.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £958 | £599 | £69 | £1.74k | £6.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £19.81k | £0 | £0 | £151 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £2.18k | £50.00k | £113.78k | £21.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.18m | £978.29k | £1.07m | £1.33m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.72k | £14.00k | £11.00k | £12.80k | £13.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £363.44k | £174.37k | £161.46k | £209.16k | £207.42k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.