ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST THOMAS, LANCASTER
Rhif yr elusen: 1130550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORINA REDMORE | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||
Hazel Cutting | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Dr Robyn Remke | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Lesley Drummond | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Chris Dixon | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Rev Mark Bradford | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Geoff Trimnell | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Hannah Bell | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|||||
Mark Shackleton | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Keith Robinson | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Barry Lucas | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Mary-Jayne Carter | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
ELIZABETH ANNE GAGER | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|||||
Natasha Ashbridge | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Dave Bowers | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Dr Nicholas Fletcher | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Philip Shentall | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Jill Bundy | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Gregor Smith | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
PROFESSOR KEVIN DAVID GLAZEBROOK | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
PROF RICHARD WILLIAM EGLESE | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
Rev Angela Letchford | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.