ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER'S, ST ALBANS
Rhif yr elusen: 1131571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MARK DEARNLEY | Cadeirydd | 17 August 2017 |
|
|||||||
Katharine Elizabeth Goddard | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||
Rebecca Juliet Coady | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|||||||
Hayley Harrison | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||
David Harrison | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||
Anna Davies | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||
Kalpana Theophilus | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||
Alan Herbert | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||
Suzanne Bryant | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||
Graham Howard Jones | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||
Lee Colley | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||||
Lynn Cherrill-Teesdale | Ymddiriedolwr | 29 May 2018 |
|
|
||||||
Sally Fisher | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
||||||
Ruth Dearnley | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|||||||
PATRICIA SEABRIGHT | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|||||||
STEVE SOLLIS | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
|
||||||
LISA KATHRYN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
|
||||||
ROBIN THOMAS FARRAR | Ymddiriedolwr | 14 June 2013 |
|
|
||||||
MARGARET JEAN TINSLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
PETER EDWIN COURT | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
RICHARD WILLIAM BUTLER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MARK WALLER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.