Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LOUTH
Rhif yr elusen: 1132658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £375.29k | £470.00k | £359.45k | £262.24k | £509.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £357.64k | £474.61k | £287.23k | £299.92k | £476.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.95k | £1.05k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £331.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £20.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £108.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £37.44k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £11.57k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £6.97k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £456.27k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £16.68k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.