ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, ATTENBOROUGH.
Rhif yr elusen: 1131889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Toby Artis | Cadeirydd | 13 October 2021 |
|
|
||||
Peter Stewart | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|||||
Andrew Henry Finlay | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Linda Stewart | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Keith Knox | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Malcolm Batchelor | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Alistair Langton | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|||||
Eileen Hartley | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Ann Parkes | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Colin Peter McKay | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|||||
Charles Barber | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|||||
DR Elizabeth Stewart | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Richard James Crabtree | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.