ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HEXHAM ABBEY
Rhif yr elusen: 1132444
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Charles Glover | Cadeirydd | 25 October 2020 |
|
|||||||
Wendy Marilyn Nott | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||
Stephen Roger Brown | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||
Vivien Drydon | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||||
ANTHONY MAY | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||||
Malcolm Thompson | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||||
LYNNE DENISE THOMSON | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||||
Linda Rowell | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||||
JUNE OLLIVER | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||||
Frances Stride | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||||
Richard Michael Thornton | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|||||||
William Oliver Charles Tyson | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||||
Fiona Janet Finnon | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||||
John Stephen Mitchell | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||||
CAROL WILSON | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||||
Helen Marion Susan Milner MBE | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|
||||||
SUSAN JANE PIKETT TIMPERLEY | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||
RACHAEL JANE HAYWOOD SMITH | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.