ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LOWER WHARFE
Rhif yr elusen: 1131909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL HAMPSON | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
MARCUS ORTEN | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Nicola Margaret Hampson | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Lynda Aileen Smith | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
JUDITH MARY DAHLGREEN | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Fiona Robinson | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Rev Nicholas John Morgan | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|||||
Michael Ingram | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Catherine Elizabeth Kennedy | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|||||
Yvonne Margaret Gibson | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
JILLIAN LAWSON | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|||||
DOREEN PATRICIA LISTER | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|
||||
Anne Palmer | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|||||
CHIPS BROWNING | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|
||||
PETER LAWTON WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT FREDERICK BANKS WIVELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV PATRICIA MARGARET ANSLOW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.