Hanes ariannol THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE ROYAL SHREWSBURY HOSPITAL
Rhif yr elusen: 500509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £1.09m | £577.58k | £662.21k | £709.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.84m | £1.16m | £697.14k | £552.25k | £887.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £40.59k | £27.31k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £167.26k | £89.22k | £125.51k | £269.57k | £123.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £30.23k | £37.54k | £21.06k | £27.05k | £555.27k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £890.24k | £953.53k | £387.04k | £338.10k | £28.90k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.36k | £6.87k | £3.38k | £176 | £1.90k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £40.59k | £27.31k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £120.49k | £61.23k | £90.50k | £244.55k | £108.92k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.84m | £1.16m | £694.57k | £547.50k | £883.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.91k | £6.89k | £2.57k | £4.75k | £4.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.87k | £32.75k | £33.20k | £34.17k | £35.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.09m | £334.19k | £216.62k | £95.69k | £297.94k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.