ymddiriedolwyr CLITHEROE METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1133020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
27 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev IAN HUMPHREYS | Cadeirydd | 28 September 2012 |
|
|||||
Peter James Dixon | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Alison Holden | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dorothy Hughes | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Rev Kathryn Ann Marie Flynn | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Norman John Pedley | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Peter John Lumsden | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|||||
Christine Britcliffe | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
Kathleen Calvert | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Roy Porter | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Ian Darbyshire | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
||||
Emma Woodhouse | Ymddiriedolwr | 21 January 2016 |
|
|
||||
IRENE ELIZABETH PARSONS | Ymddiriedolwr | 21 January 2016 |
|
|
||||
DR STEUART HAROLD KELLINGTON | Ymddiriedolwr | 21 January 2016 |
|
|||||
ROBIN SCAPPATICCI LLB ACMA | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||
MARGARET JACKSON | Ymddiriedolwr | 28 September 2012 |
|
|
||||
KATHLEEN CRANE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOROTHY HEATHER HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GWENDOLINE ANNE BRIDGEMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN GARNER BA | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Christine Ellen Beggs | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BEVERLEY JONES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STELLA ROSTHORN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW HINCHLIFFE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET ELIZABETH BRAITHWAITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELEN COLES RGN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.