Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARTIN-IN-THE-FIELDS, LONDON
Rhif yr elusen: 1133936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.80m | £6.54m | £3.88m | £3.84m | £5.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.83m | £6.45m | £4.62m | £3.98m | £6.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.17m | £1.12m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £532.40k | £566.26k | £1.14m | £1.15m | £1.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.80m | £5.45m | £2.59m | £2.28m | £3.91m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £436.93k | £483.93k | £126.33k | £386.35k | £581.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £31.22k | £32.12k | £29.87k | £28.68k | £22.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £43.80k | £6.50k | £3.77k | £185.25k | £13.65k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.41m | £6.41m | £1.42m | £1.61m | £1.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.42m | £40.61k | £3.20m | £2.37m | £4.37m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.42k | £6.57k | £11.72k | £15.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £16.04k | £12.76k | £5.65k | £10.49k | £10.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.