ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY BROADSTAIRS
Rhif yr elusen: 1134846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Rev Dominic Fenton | Cadeirydd | 17 March 2016 |
|
|||||
MARY RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
PETER MURPHY | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
ALEX BORG | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
LINDA CURTIS | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
JOHN MCGLADE | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
SUSAN MURPHY | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Brendan Martin | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Victoria Gregory | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Michael Baker | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
GEOFFREY NORRIS | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
John Arthur Barrett | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|||||
Valerie Anne Bough | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|
||||
Robin James Colyer | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|||||
Sally-Jane Stephenson | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
John Barrett | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
|
||||
Frances Margaret Lowden | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHARLOTTE MILLICENT BELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.