ymddiriedolwyr SOUTHWARK AND DEPTFORD CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidal Sumner | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
OFORI MENSAH | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Desmond Sesay | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
BALACHANDREN GNANAPRAGASAM | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|||||
Sylvia Gnanapragasam | Ymddiriedolwr | 12 February 2015 |
|
|
||||
Steve Asare | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
REV PAUL WEARY MA BSC | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
James A D Thorpe | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Ernest Hagan | Ymddiriedolwr | 26 November 2013 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Byworth-Morgan | Ymddiriedolwr | 18 October 2013 |
|
|
||||
NANCY CHIDAWA | Ymddiriedolwr | 18 October 2013 |
|
|||||
Jennifer Yankson Lartey | Ymddiriedolwr | 08 October 2013 |
|
|
||||
Christine Coxen | Ymddiriedolwr | 08 October 2013 |
|
|
||||
Oluwole Richards | Ymddiriedolwr | 08 October 2013 |
|
|
||||
REV DR JANET E CORLETT | Ymddiriedolwr | 26 September 2013 |
|
|
||||
PETER BAFFOE | Ymddiriedolwr | 26 September 2013 |
|
|||||
Rev ROBERT MPANDUKI | Ymddiriedolwr | 26 September 2013 |
|
|||||
REV EDWINA TURNER | Ymddiriedolwr | 26 September 2013 |
|
|
||||
HENRY SAMUEL NEEDHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NOEL ABEOGUDAY QUINTY-WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAMELA BEATRICE WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FELIX ADOKO OTABIL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MELISSA ANN QUINN BSC | Ymddiriedolwr |
|
||||||
OMOBOLAJI IBIYEMI NZEKWE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER MABEL SLANEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.