ymddiriedolwyr CHURCH ROAD METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1134109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev stuart WILD | Cadeirydd | 01 January 2024 |
|
|||||
MICHAEL GEOFFREY CHRISTOPHER STEELE-EDWARDS | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
KATHARINE DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
John Morrow | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Sharon Hird | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Lesley Turner | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Catherine Irving | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Caroline Livesey | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
William Frank Ellison | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Anne Mayes | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Judith Patricia Smith | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Rebekah Derbyshire | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
Elaine Westmacott-Sturdy | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
JANETTE ANN FARLEY | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|||||
ANITA HEATHER BULLOCK | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
BENJAMIN DARBYSHIRE | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
ALISON VERA DOW RGN | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
JONATHAN PETER LIVESEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
COLIN MICHAEL HIRD | Ymddiriedolwr | 24 May 2012 |
|
|
||||
ROSEMARY OWEN WELLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR JONATHAN PETER IRVING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DILYS JOAN CURRIE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BARBARA MIDDLETON KNOWLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN EDWIN MAYES BA ACIB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELAINE JOYCE WATTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MONICA BISSETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.