ymddiriedolwyr South West Pembrokeshire Local Ministry Area Council
Rhif yr elusen: 1138004
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER HALLIWELL HIRST | Cadeirydd | 24 April 2018 |
|
|||||
Jacqueline Margaret Crossman | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Roger John Lewis | Ymddiriedolwr | 04 July 2021 |
|
|
||||
Jocelyn Morris | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Rev Alexandra Grace | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Dorothy Lydia Gwyther | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Jeremy Michael Gareth Stone | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Ronald Cecil | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Margaret Fiona McCready | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Kay West | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Christopher Jones Jenkins | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Patricia Ann Jones | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Ann Mortenson | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|||||
Joan Allen | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
BERNARD WILLIAM SCOURFIELD CPFA | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|||||
EDWARD FREDERICK ROBERTS MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANITA ANN HOWELLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.