Hanes ariannol CITIZENS ADVICE LEICESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 1135081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54m | £1.60m | £1.62m | £1.65m | £1.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.37m | £1.63m | £1.52m | £1.53m | £1.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £369.32k | N/A | £348.73k | £318.85k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £881.32k | £501.75k | £803.50k | £412.53k | £610.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.58k | £9.28k | £4.03k | £4.93k | £3.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.54m | £1.59m | £1.62m | £1.64m | £1.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.35m | £1.62m | £1.51m | £1.52m | £1.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.42k | £27.29k | £13.24k | £7.04k | £10.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £14.10k | £16.08k | £11.69k | £11.39k | £15.89k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.