Hanes ariannol WOODCHURCH WINDMILLS & FUN CLUB
Rhif yr elusen: 1139882
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.10k | £81.26k | £73.94k | £81.14k | £98.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.14k | £70.51k | £76.31k | £84.90k | £95.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £50.22k | £46.24k | £59.29k | £63.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.