Hanes ariannol KEIGHLEY & WORTH VALLEY RAILWAY PRESERVATION SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1136853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.65m | £1.97m | £1.56m | £2.24m | £2.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.67m | £2.06m | £1.61m | £1.87m | £2.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £101.71k | £139.93k | £791.62k | £802.88k | £223.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £417.16k | £520.49k | £178.55k | £468.86k | £656.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.12m | £1.30m | £521.79k | £961.07k | £1.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.77k | £10.18k | £65.70k | £4.63k | £13.19k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £82.28k | £78.54k | £3.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.35m | £2.06m | £1.11m | £1.62m | £2.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £85 | £0 | £264.50k | £243.63k | £346.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.18k | £10.78k | £11.16k | £14.14k | £32.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £7.50k | |
|
Gwariant - Arall | £320.27k | £0 | £229.38k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.