ymddiriedolwyr KEIGHLEY & WORTH VALLEY RAILWAY PRESERVATION SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1136853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Matthew John Stroh | Cadeirydd |
|
||||||
Oliver Harrison | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Richard Hart | Ymddiriedolwr | 07 August 2021 |
|
|
||||
John Hinchcliffe | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|||||
Andrew Brown | Ymddiriedolwr | 21 November 2020 |
|
|
||||
Thomas Ruddock | Ymddiriedolwr | 06 October 2018 |
|
|
||||
Nicholas Bennett | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||
ROBERT HUSTWICK | Ymddiriedolwr | 25 January 2013 |
|
|
||||
JOHN HOYLE | Ymddiriedolwr | 25 January 2013 |
|
|
||||
MICHAEL TARRAN | Ymddiriedolwr | 25 January 2013 |
|
|
||||
ROBERT MALCOLM ROSS GRAHAM | Ymddiriedolwr | 25 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.