Hanes ariannol THE KING'S CROSS CHURCH, HEXTHORPE
Rhif yr elusen: 1139478
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.64k | £174.19k | £143.06k | £214.83k | £39.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.78k | £163.82k | £191.32k | £213.57k | £76.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £532 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.95k | £7.31k | £83.40k | £532 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.