Hanes ariannol CODE 7 LTD
Rhif yr elusen: 1138411
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.80k | £96.33k | £210.54k | £136.93k | £115.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.91k | £96.05k | £182.08k | £161.77k | £138.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £14.56k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.15k | £28.67k | £36.17k | £14.56k | £12.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.