Hanes ariannol BIRMINGHAM LGBT
Rhif yr elusen: 1141568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £734.85k | £865.20k | £838.60k | £886.09k | £968.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £837.62k | £768.32k | £772.22k | £827.55k | £893.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £24.38k | N/A | £314.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £86.56k | £188.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £64.04k | £76.42k | £28.75k | £27.73k | £58.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £13.92k | £3.46k | £10.52k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £635.28k | £748.24k | £802.84k | £838.56k | £866.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.26k | £26.62k | £3.55k | £9.27k | £31.26k | |
|
Incwm - Arall | £14.27k | £0 | £0 | £0 | £11.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £823.36k | £754.83k | £772.22k | £766.59k | £828.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.26k | £13.49k | £0 | £15.96k | £19.28k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.56k | £4.64k | £3.05k | £5.52k | £4.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £45.00k | £45.53k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.