Hanes ariannol HYTHE YOUTH CLUB
Rhif yr elusen: 1141845
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/10/2018 | 02/10/2019 | 02/10/2020 | 02/10/2021 | 02/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.61k | £11.82k | £1.42k | £1.48k | £8.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.13k | £9.10k | £5.13k | £3.27k | £4.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.56k | £2.82k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.