Hanes ariannol ALWINTON CHURCH SUMMER CONCERTS
Rhif yr elusen: 1140527
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.40k | £13.27k | £12.85k | £2.45k | £7.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.82k | £12.99k | £13.62k | £2.15k | £8.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.