Hanes ariannol ACTION ON POSTPARTUM PSYCHOSIS
Rhif yr elusen: 1139925
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £324.83k | £280.11k | £381.06k | £439.10k | £499.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £494.49k | £268.61k | £323.90k | £430.27k | £572.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £19.78k | £88.54k | £144.21k | £242.19k | £210.22k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.37k | £19.76k | £128 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.