Hanes ariannol SCALABRINI FATHERS COMPANY
Rhif yr elusen: 1141084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (50 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £559.28k | £538.30k | £475.69k | £682.81k | £642.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £379.42k | £404.11k | £368.06k | £487.59k | £577.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £29.95k | £3.48k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £187.56k | £145.21k | N/A | £357.02k | £295.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £371.72k | £393.10k | N/A | £325.79k | £346.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £370.90k | £401.91k | N/A | £435.70k | £519.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.53k | £2.20k | N/A | £51.89k | £58.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.43k | £39.25k | N/A | £0 | £41.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £50.00k | £0 | N/A | £0 | £30.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.