Hanes ariannol BANGOR UNIVERSITY
Rhif yr elusen: 1141565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £146.38m | £147.70m | £153.37m | £163.25m | £177.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £166.45m | £136.62m | £154.92m | £200.30m | £171.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.16m | £11.53m | N/A | N/A | £11.27m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £373.00k | £381.00k | £10.91m | £12.44m | £2.43m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £440.00k | £9.59m | £10.21m | £244.00k | £335.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.16m | £0 | £10.21m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £137.07m | £137.53m | £142.46m | £161.24m | £162.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £440.00k | £517.00k | £243.00k | £7.00k | £92.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £520.00k | £545.00k | £461.00k | £181.00k | £1.44m | |
|
Incwm - Arall | £198.00k | £28.00k | £0 | £1.58m | £13.54m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £166.45m | £136.62m | £154.92m | £200.30m | £171.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £172.00k | £231.00k | £200.00k | £226.00k | £291.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.