Hanes ariannol THE NORTH CHESHIRE JEWISH PRIMARY SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1140801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (148 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.11k | £107.33k | £113.90k | £51.33k | £20.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.44k | £53.50k | £115.00k | £79.32k | £42.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.