Hanes ariannol Habitats & Heritage
Rhif yr elusen: 1140872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.51k | £150.31k | £208.27k | £399.03k | £389.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.96k | £141.88k | £153.47k | £332.96k | £405.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £48.41k | £87.15k | £127.11k | £108.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £65.44k | £57.60k | £30.40k | £134.28k | £224.49k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.