Hanes ariannol MERLAND RISE CHURCH
Rhif yr elusen: 1141447
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £586.77k | £677.27k | £513.91k | £163.97k | £220.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £208.35k | £231.62k | £193.42k | £225.45k | £291.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £581.12k | £676.06k | £154.32k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £440 | £6.19k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.45k | £649 | £78 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £200 | £114 | £353.33k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.30k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £50.85k | £29.84k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £180.77k | £163.58k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £1.14k | £1.92k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £49.71k | £27.92k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.