Hanes ariannol THE MANCHESTER YOUNG PEOPLE'S THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 501953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.28m | £2.97m | £2.72m | £1.98m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.73m | £1.58m | £1.85m | £2.49m | £2.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £127.00k | £143.86k | £1.75m | £223.63k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.46k | £14.52k | £8.54k | £2.62k | £3.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.83k | £10.74k | £28.17k | £97.54k | £186.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.25m | £2.92m | £2.30m | £1.66m | £1.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.12k | £3.29k | £372 | £98 | £2.42k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £17.31k | £375.65k | £225.63k | £64.62k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.62m | £1.47m | £1.70m | £2.32m | £2.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £117.27k | £119.50k | £144.93k | £166.86k | £204.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.99k | £25.78k | £17.57k | £21.87k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.