ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MARTON-IN-CLEVELAND WITH EASTERSIDE
Rhif yr elusen: 1142699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN RAYMOND PROUDLER | Cadeirydd | 06 September 2020 |
|
|
||||
Ian David Lund | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
Christine Jennifer Binnie | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Rev Caroline Mary Taylor | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
DEREK LYTHE | Ymddiriedolwr | 06 March 2021 |
|
|
||||
DENNIS PETER FORD | Ymddiriedolwr | 06 September 2020 |
|
|||||
Freda Ford | Ymddiriedolwr | 06 September 2020 |
|
|
||||
Carole Anne Paylor | Ymddiriedolwr | 06 September 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Anne Simmonds Jackie | Ymddiriedolwr | 06 September 2020 |
|
|
||||
Michael Anthony Neal | Ymddiriedolwr | 06 September 2020 |
|
|
||||
Ann Pybus | Ymddiriedolwr | 06 September 2020 |
|
|
||||
Barbara Eleanor Lythe | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Neal | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
GORDON LESLIE MALLORY | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|||||
ALAN PROUDLER | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|||||
LINDA MARIE PROUDLER | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||
SYLVIA SWAN | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.