Hanes ariannol UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1143101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.13m | £2.58m | £1.46m | £2.56m | £2.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.11m | £2.45m | £1.39m | £2.55m | £2.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.79k | £50.37k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.99m | £1.81m | £1.36m | £1.72m | £1.85m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.97m | £627.14k | £36.36k | £775.45k | £649.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £62.16k | £79.01k | £18.68k | £61.74k | £81.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.66k | £1.31k | £15 | £367 | £11.89k | |
|
Incwm - Arall | £117.16k | £64.93k | £50.37k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.26m | £1.63m | £1.11m | £1.66m | £1.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.85m | £820.36k | £279.27k | £893.51k | £994.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £340.86k | £366.45k | £344.66k | £397.07k | £15.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.