Hanes ariannol WILLESBOROUGH BAPTIST CHURCH PRE -SCHOOL
Rhif yr elusen: 1143686
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.08k | £91.57k | £111.31k | £82.86k | £123.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.43k | £93.39k | £103.07k | £94.03k | £92.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £75.20k | N/A | N/A | £69.56k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £3.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.