ymddiriedolwyr BLACKPOOL ICE DROME CHARITIES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1143903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERRY ASHTON | Cadeirydd | 22 September 2011 |
|
|
||||
Joanne Kelly Rata | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Joanna Louise Solanki | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|||||
Dudley Cox | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Claire Mann | Ymddiriedolwr | 09 July 2022 |
|
|
||||
Joanne Walsh | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Sarah Louise Holyhead | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Anthony Swarbrick | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Clare Davies | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Anna-Louise Sarah Williams | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
||||
Wayne Ashton | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.